O Conselho Diretor do MHNJB é formado pelos seguintes membros:
Membros | Mandato |
---|---|
Docentes | |
João Renato Stehmann, do Instituto de Ciências Biológicas (diretor) Fernanda Antunes Carvalho, do Instituto de Ciências Biológicas (vice-diretora) |
31/10/2023 a 30/10/2025 |
Marina Scopel, da Faculdade de Farmácia (docente efetiva) Hugo Maria de Mendonça Houayek, da Escola de Belas Artes (docente suplente) |
31/10/2023 a 30/10/2025 |
Pedro Rocha de Almeida e Castro, da Faculdade de Educação (docente efetivo) Jonathas De Souza Bittencourt Rodrigues, do Instituto de Geociências (docente suplente) |
31/10/2023 a 30/10/2025 |
Adriana Mortara Almeida, da Escola de Ciência da Informação (docente efetiva) Carlos Magno Guimarães, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (docente suplente) |
31/10/2023 a 30/10/2025 |
Theo Rolla Paula Mota, do Instituto de Ciências Biológicas (docente efetivo) Rúbia Santos Fonseca, do Instituto de Ciências Agrárias (docente suplente) |
31/10/2023 a 30/10/2025 |
Técnicos Administrativos | |
André Leandro Gonçalves Silva – Titular Alessandra Abraão Resende – Suplente |
07/12/2023 a 06/12/2025 |